Սեպտեմբերից — դեկտեմբեր ամիսների հաշվետվություն

cropped-435ef43f-1f40-4d3c-b106-ff30007f338f.jpeg

Читать далее «Սեպտեմբերից — դեկտեմբեր ամիսների հաշվետվություն»

Տեստային խնդիրներ

1․ Անահիտը 5 տուփ կարագ գնելու համար վճարեց 3500դրամ։ Սոնան այդ նույն կարագից 3 տուփ գնելու համար որքքա՞ն գումար պետք է վճարի։

Լուծում 3500:5=700 700×3=2100 Պատ՛․2100

2․Ավտոմեքենան երկու օրում անցավ 650կմ ճանապարհ։ Առաջին օրը նա անցավ 70կմ-ով ավելի, քան երկրորդ օրը։ Որքա՞ն ճանապարհ անցավ ավտոմեքենան առաջին օրը։

Լուծում

650:2=325

70:2=35

325+35=360

325-35=290

Պատ.՝290,360

3․ Սոնան 20 տետրի համար վճարեց 280 դրամ ավելի, քան Անին՝ 16 տետրի համար։ Աննան 7 տետրի համար որքա՞ն գումար պետք է վճարի։

20-16=4

280:4=70

7×70=490

Պատ 490

4․ Էլեկտրալարի 60մ երկարությամբ փաթեթն արժե 7200դրամ։ Որքա՞ն պետք է վճարել՝ այդ լարից 25մ գնելու համար։

Լուծում 7200:60=120 120×25=3000 Պատ՛․3000

5․Երկու թվերի գումարը 1240 է, իսկ տարբերությունը՝ 120։ Որո՞նք են այդ թվերը։

1240:2=620

120:2=60

620+60=680

620-60=560

Պատ560,680

6. Երկու պարկում միասին կար 124կգ շաքարավազ։ Երբ առաջին պարկից 4կգ լցրին երկրորդի մեջ, պարկերում շաքարավազի քանակները հավասարվեցին։ Քանի՞ կիլոգրամ շաքարավազ կար յուրաքանչյուր պարկում։

Լուծում

124-4=120

120:2=60

60+4=64

Պատ 60, 64

7. Դերձակն ունի 21մ գործվածք։ Դրանից նա օրական պետք է  կտրի 3մ։ Ո՞րերորդ օրը նա կկտրի վերջին կտորը։

6-րդ։

Ուսումնական աշուն

1 Տրված թվերը ներկայացրու՛ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով։

  • 1487=1000+400+80+7
  • 6294=6000+200+90+4
  • 138560=100000+30000+8000+500+60

2․ Որքանո՞վ կմեծանա 567 թիվը, եթե նրա գրության ձախից կցագրենք 8 թվանշանը։

8567 կմեծանա 8000-ով

3․ Համեմատի՛ր

  • 1478 < 6574
  • 586 > 147
  • 2698 = 2698
  • 26853 < 26854
  • 369472 > 359472

4․ Կատարի՛ր գումարումը և ստուգի՛ր հանումով

36124+13211=49335

     3 6 1Ստուգում՝     93
+    1 3 2 1     3 6 1 2
     49 3 5      1 3 1
                  
                   
                   
                   
                   

5 Կատարի՛ր բազմապատկում և ստուգի՛ր բաժանումով:

112  7=784

       1Ստուգում՝   8   
x          7   1 2
       7 8    0 7    
           1    
             4    
              0    
                  
                   
                   
                   

6. Կատարի՛ր մնացորդով բաժանումը, ապա ստուգիր ճիշտ ես կատարել այն։

39:7=

   9        
       Ստուգում՝  
   3 5        
   4         
             
             
             
             

7.

5 դեցիմետր 30 սանտիմետրը արտահայտիր սանտիմետրերով:

5դ 30 սմ=80սմ

3 կմ4 մ2դմ-ն արտահայտիր դեցիմետրերով:

Քանի՞ ժամ է 4օր 3ժամը։

4օր 3ժամ=99ժ

8.  Համեմատի՛ր։ (աստղանիշի փոխարեն տեղադրելով <, >, =)

9000կգ < 9000տ

24տ250գ > 23տ250գ

7ր20վ < 7ր30վ

9.  6 տարի առաջ քույրն ու եղբայրը միասին 8 տարեկան էին։ Քանի՞ տարեկան  կլինեն նրանք միասին 6 տարի հետո։

10.  Գնացքը կայարանից դուրս եկավ ժամը 6․40-ին և տեղ հասավ նույն օրը՝ ժամը 20․15-ին։ Ինչքա՞ն ժամանակ էր գնացքը գտնվում ճանապարհին։

Հոկտեմբերի 19-23 առաջադրանքների փաթեթ

Մնացորդով բաժանում: Մնացորդով բաժանման ստուգում։

1․ Կատարի՛ր մնացորդով բաժանումը, ապա ստուգիր ճիշտ ես կատարել այն։

Օրինակ՝ 17։3=5(2մն․)

      Ստուգում  
 173  3×5+2=15+2=17 
  155    
   2     
         
         
         
         

48:7=6 (6մն­)

             
 487     Ստուգում՝7×6+6=48 
  426        
   6         
             
             
             
             

35:2=17(1մն)

             
 352    Ստուգում՝2×17+1=35 
  3417       
   1         
             
             
             
             

43:7=6(1մն)

             
 437    Ստուգում՝6×7+1=43 
  426       
   1         
             
             
             
             

59:7=8(3մն)

             
 597    Ստուգում՝8×7+3=59 
  568       
   3         
             
             
             
             

67:13=5(2մն)

             
 6713    Ստուգում՝13×5+2=67 
  655       
   2         
             
             
             
             

835:4=208(3մն)

              
 8354    Ստուգում՝208×4+3=835 
  8  208      
  0           
  32         
    3         
              
              

820:7=117(1մն)

              
 8207    Ստուգում՝117×7+1=820 
  7  117      
 12          
   7          
   50         
   49         
    1         
              

940:13=72(4մն)

              
 94013    Ստուգում՝72×13+4=940 
  91 72       
 30         
   26         
    4         
              

537:6=89(3մն)

              
 5376    Ստուգում՝89×6+3=537 
  48 89       
 57         
   54         
    3         
              

Մնացորդով բաժանում 10-ի 100-ի 1000-ի վրա

1․ Կատարեք տրված բաժանումները:

  • 905:10=90(5մն.)
  • 560:100=5(60մն.)
  • 8701:1000=8(701մն.)
  • 704:10=70(4մն)
  • 601:10= 60 (1մն)
  • 760:100=7 (60մն)
  • 940:100=9 (40մն)
  • 9701:1000=9 (701մն)
  • 5604:1000=5 (604մն)

Կրկնություն

Կատարի՛ր գումարումը և ստուգի՛ր հանումով

45871+12311=58182

         Ստուգում՝         
+   45871    58182
    12311     45871
    58182     12311
                   
                   
                   
                   

Կատարի՛ր հանումը և ստուգի՛ր գումարումով

78411-3497=75086

         Ստուգում՝         
   78411  +74914  
     3497    3497  
    74914   78411  
                   
                   
                   
                   

Կատարի՛ր բազմապատկում և ստուգի՛ր բաժանումով

1238=984

         Ստուգում՝         
x   123   9848   
      8    8  123  
   984    18      
          16      
            24     
           24     
             0     
                   
                   

Կատարի՛ր բաժանում և ստուգի՛ր բազմապատկումով.

 844:4=211

         Ստուգում՝        
8444      211   
 8  211     x 4   
04         84  4   
  4               
  04              
  4              
   0              
                  

Պարապմունք 16

Բազմանիշ թվի բաժանում միանիշ թվի վրա։ Բաժանման ստուգումը բազմապատկումով

Դասարանական առաջադրանքներ․ 

1 Կատարի՛ր բաժանում և արդյունքըստուգի՛ր բազմապատկումով

Օրինակ՝ 153։3=51

Սյունակաձև 

             
  1533      
   15 51     
    3       
     3       
     0       
             
             

Ստուգում՝

             
   x51       
     3       
   153       
             
             
             
             

196:7=

Սյունակաձև 

    1967     
             
             
              
              
              
              

Ստուգում

             
   x         
             
             
             
             
             

168:3=

Սյունակաձև 

 1683    
          
         
          
          
          
          

Ստուգում

             
   x         
             
             
             
             
             

192:4=

Սյունակաձև 

 1924    
          
         
          
          
          
          

Ստուգում

             
   x         
             
             
             
             
             

835։5=

Սյունակաձև 

 8355      
            
           
            
            
            
            
            
            

Ստուգում

             
   x         
             
             
             
             
             

228:6=

Սյունակաձև 

 2286    
          
         
          
          
          
          

Ստուգում

             
   x         
             
             
             
             
             

Տնային առաջադրանքներ

1 Կատարի՛ր բաժանում և արդյունքըստուգի՛ր բազմապատկումով

423:9=

Սյունակաձև 

 4239    
          
         
          
          
          
          

Ստուգում

          
 x        
          
 +        
          
          
          

304:2=

Սյունակաձև 

  3042      
             
            
             
             
             
             
             

Ստուգում

          
 x        
          
 +        
          
          
          

234:3=

Սյունակաձև 

 2343    
          
         
          
          
          
          

Ստուգում

          
 x        
          
 +        
          
          
          

416:8=

Սյունակաձև 

 4168    
          
         
          
          
          
          

Ստուգում

          
 x        
          
 +        
          
          
          

Պարապունք 14

Բազմապատկում։ Բազմանիշ թվի բազմապատկումը երկնիշ և եռանիշ թվերով

Նախ  վերհիշենք, թե ինչպես ենք բազմանիշ թիվը բազմապատկում միանիշ թվով՝

     
x643 
   3 
1929 
     

Այժմ բազմանիշ  թիվը  բազմապատկենք երկնիշ   թվով:

Թիվը  երկնիշ  թվով՝ բազմապատկելիս  սյունակաձև  գրելու  դեպքում  նախ այն  բազմապատկում   ենք  միավորով,  արդյունքը գրում ենք գծից ներքև 1-ին տողում, ապա  տասնավորով, որի  արդյունքը  գրում ենք  երկրոդ տողում  1 նիշ խորքից, և արդյունքները գումարում ենք այնպես,  ինչպես  այս  օրինակներում՝

 x456 
   65 
+2280 
2736  
29640 
      

Այժմ    բազմանիշ   թիվը   բազմապատկենք  եռանիշ  թվով:

Թիվը  եռանիշ  թվով   բազմապատկելիս  սյունակաձև  գրելու դեպքում  նախ այն բազմապատկում ենք միավորով, արդյունքը գրում ենք գծից ներքև 1-ին տողում, ապա տասնավորով, որի  արդյունքը  գրում ենք  երկրոդ տողում  1 նիշ խորքից, հետո հարյուրավորով, որի արդյունքը գրում ենք երրորդ տողում 2 նիշ  խորքից և արդյունքները գումարում ենք այնպես, ինչպես օրինակում՝

 x5462  
   123  
+16386  
10924   
5462    
671826  
        

1 Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը։

678×5=3390

     
x678 
   5 
 3 3 9 0 
     

1240×3=3720

      
x1240 
    3 
  3 7 2 0 
      

585×55=32175

 x 585 
    55 
+  2 9 2 5 
  2 9 2 5  
  3 2 1 7 5 
       

548×66=36168

 x 548 
    66 
+  3 2 8 8 
  3 2 8 8  
  3 6 1 6 8 
       

828×882=730296

         
 x  828  
    882  
+   1 5 6  
   6 6 2 4   
  6 6 2 4    
  7 3 0 2 9 6  
         

625×304=190000

          
 x   625  
     304  
+    2 5 0 0  
     0 0 0   
   1 8 7 5    
   1 9 0 0 0 0  
          

8624×126

          
 x  8624  
     126  
+   5 1 7 4 4  
   1 7 2 4 8   
   8 6 2 4    
  1 0 8 6 6 2 4  
          

2․ Եթե Կարենի մտապահած թվի կրկնապատիկից հանենք 14 և արդյունքը բաժանենք 5-ի, կստանանք 60։ Ո՞ր թիվն է մտապահել Կարենը։

Տնային առաջադրանքներ.

1․ Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը։

174×5=870

     
x174 
   5 
  8 7 0 
     

336×6=2016

      
x 336 
    6 
  2 0 1 6 
      

466×24=11184

 x 466 
    24 
+  1 8 6 4 
   9 3 2  
  1 1 1 8 
       

555×555=308025

          
 x   555  
     555  
+    2 7 7 5  
    2 7 7 5   
   2 7 7 5    
   3 0 8 0 2 5  
          

642×704=451968

          
 x   642  
     704  
+    2 5 6 8  
     0 0 0   
   4 4 9 4    
   4 5 1 9 6 8  
          

1932×126=243432

          
 x  1932  
     126  
+   1 1 5 9 2  
    3 8 6 4   
   1 9 3 2    
   2 4 3 4 3 2  
          

2․ Եթե Դավիթի  մտապահած  թվին ավելացնենք 2 և ստացված  գումարը փոքրացնենք 5 անգամ, ապա կստանանք 34։ Գտե՛ք Դավիթի մտապահված թիվը։

Պարապունք 13

Հանում։ Հանման ստուգումը գումարումով

Եթե տարբերությանը գումարենք հանելին ու  ստանանք նվազելին, ապա   այն ճիշտ է  կատարված, իսկ եթե ոչ, ապա սխալ է։

Նվազելիհանելի=տարբերություն
45673569=998

Դասարանական առաջադրանքներ.

1 Կատարի՛ր հանում և արդյունքը ստուգի՛ր գումարումով։

Օրինակ՝ 4567-3569=998

7 Ստուգում՝+3569   
 3569    998   
  998   4567   
               

785-385=400

 78Ստուգում՝+ 4 0
   38 5    3 8 5
  40 0   78

672-660=12

 67Ստուգում՝+ 6
   
66 0     1 2
  1 2   6 7 2

45844-8158=37686

  4584 4Ստուգում՝+458 4 4
    815 8   37 6 6
   3768 6  8 1 5 8

90126-9008=81118

 9 012Ստուգում՝+ 81 1 8
    900 8    9 0 0 8
  8 111 8   90 1 2

2. Գումարումով ստուգի՛ր ճի՞շտ է արդյոք կատարվել հանումը։

Օրինակ՝ 5555-99=5456 — ճիշտ է

Ստուգում՝+5456 
    99 
  5555 

25252-7897=17355

Ստուգում՝+ 1735 5
    789 7
   2525 2

90000-7777=82223

Ստուգում՝+ 8222 3
    777 7
   9000 0

71587-42786=28801

Ստուգում՝+ 2880
    4278 6
   7158 7

3․  350 նստատեղ ունեցող ինքնաթիռն ունի 2 սրահ։ Առաջին սրահի նստատեղերը 46-ով քիչ են երկրորդ սրահի նստատեղերից։ Քանի՞ նստատեղ կա առաջին սրահում։

Տնային առաջադրանքներ.

1 Կատարի՛ր հանում և արդյունքը ստուգի՛ր գումարումով։

2509-1598=911

 250 9Ստուգում՝+1 1
   159 8   1 5 9 8
  91 1  2 5 0

  10456-5987=4469

 1045Ստուգում՝+4 4
   598 7   5 9 7
  446 9  10 4

1456-999

 1456Ստուգում՝+ 4 5
   99 9    9
  45 7  1 4 5 6

2. Ըստ օրինաչափության, տրված թվերից հետո գրի՛ր ևս երեք թիվ։

8, 7, 15, 22, 37, …

5, 7, 12, 19, 31, …

Պարապմունք 12

Գումարում։ Գումարման ստուգումը հանումով

Դասարանական առաջադրանքներ.

1 Կատարի՛ր գումարում և արդյունքը ստուգի՛ր հանումով։

Գումարելի+Գումարելի=Գումար
4156+123=4279

1 Կատարի՛ր գումարում և արդյունքը ստուգի՛ր հանումով։

Օրինակ՝ 4156+123=4279

+4156 Ստուգում՝4279   
  123    123   
 4279   4156   

585+585=1170

+ 585 Ստուգում՝1170   
  585    585   
 1170     8 5   

82844+7258=90102

+ 8 8 4 Ստուգում՝   9 0 2
  7 2 5      8 2 8 4
  9 0 0       7 2

4758+645=5403

+ 4 5 8 Ստուգում՝ 5 4   
   4 5    4 5   
  5 4 0 3    6 4 5    

11111+11684=22795

+ 1 1 Ստուգում՝ 7 9  
  1 8 4    1 8  
  2 7 5    1 1 1 1  

1147+5689=6836

+ 4 Ստուգում՝ 8 3 6   
  5 6 9    5 6 9   
  6 8 3 6    1 1 7   

47859+16982=64841

+ 4 7 8 5 Ստուգում՝ 6 4 8 4 1  
  6 9 8 2    4 7 5 9  
  4 8 4    1 6 9 8  

6729+1284

+ 6 9  Ստուգում՝ 80 3   
  12 8 4     6 79   
  8 0 1 3     2   

2 Հանումով ստուգի՛ր ճիշտ է արդյոք կատարվել գումարումը։

Օրինակ՝ 9999+55=10054

Ստուգում՝10054 
     55 
   9999 

25+7897=7922

Ստուգում՝   7 9 2 2
       2 5
     7 8

978+167=1154

Ստուգում՝   1 1 5 4
      9 7 8
      1 6 7

3․ Երբ կանգառում ավտոբուսից իջավ 7 ուղևոր և ավտոբուս բարձրացավ 12 ուղևոր, ավտոբուսում ուղևորների թիվը դարձավ 24։ Քանի՞ ուղևոր կար ավտոբուսում մինչև կանգառ։

4  Գնացքը երկու օրում անցավ 1255կմ ճանապարհ։ Երկրորդ օրն այն անցավ 25կմ-ով պակաս ճանապարհ, քան անցել էր առաջին օրը։ Որքա՞ն ճանապարհ է անցել գնացքը երկրորդ օրը։

Տնային առաջադրանքներ.

1 Կատարի՛ր գումարում և արդյունքը ստուգի՛ր հանումով

672+672=1344

+  Ստուգում՝ 13 4   
    7 2       6
  1 3 4 4       6 7 2

9182+98=9280

+  9 8 2Ստուգում՝   2 8
     9 8        9 8
   9 2 8      1 8 2

1487+561=2048

+ 1 8Ստուգում՝    2 0 4
    5 6 1      4 8
   2 4 8       5 1

89621+3810

+  9 62Ստուգում՝   9 3 4 3
    3 8 0     8 9 6 2 1
   9 34 3 1      3 8 1 0

2․ Երկու օրում Գայանեն վաճառեց 240կգ վարունգ։ Առաջին օրը նա վաճառեց 20կգ ավելի, քան երկրորդ օրը։ Հաշվի՛ր, թե որքան է կազմում երկրորդ օրվա վաճառքի գումարը, եթե առաջին օրվանը կազմում է 10400դրամ։

Գումարում։ Գումարման ստուգումը հանումով

Դասարանական առաջադրանքներ.

1 Կատարի՛ր գումարում և արդյունքը ստուգի՛ր հանումով։ 

Գումարելի+Գումարելի=Գումար
4156+123=4279
4279-123=4156

1 Կատարի՛ր գումարում և արդյունքը ստուգի՛ր հանումով։ 

Օրինակ՝ 4156+123=4279

+4156 Ստուգում՝4279   
  123    123   
 4279   4156   

585+585=1170

+ 585 Ստուգում՝1170   
  585    585   
 1170       

82844+7258= 90102

+  8 2 8 4 4Ստուգում՝   9 0 1 0 2
    7 2 5 8      7 2 5 8
   9 0 1 0 2     8 2 3 4 4

4758+645=5403

+  4 7 5 8Ստուգում՝    5 4 0 3
    6 4 5       6 4 5
  
5
 4 0 3      4
7
 5 8

11111+11684

+  1 1 1 1 1Ստուգում՝   2 2 7 9 5
   1 1 6 8 4     1 1 6 8 4
   2 2 7 9 5     1 1 1 1 1

1147+5689=6836

+  1 1 4 7Ստուգում՝ 6 8 3 6   
   5 6 8 9   5 6 8 9   
   6 8 3

   1

 4 7   

47859+16982=64841

+ 4

 8 5 9 Ստուգում՝   6 4 8 4 1
  1 6 9 8 2      1 6 9 8 2
  6 4 8 4 1      4 7 8 5 9

6729+1284=8013

+   6 7 2 9Ստուգում՝  8 0 1 3  
    1 2 8 4    6 7 2 9  
    8 0 1

    1 2 8

  

2 Հանումով ստուգի՛ր ճիշտ է արդյոք կատարվել գումարումը։ 

Օրինակ՝ 9999+55=10054

Ստուգում՝10054 
     55 
   9999 

25+7897=7922

Ստուգում՝   7 9 2
     7 9 7
       2 5

978+167=1154

Ստուգում՝   4
      1 6 7
      9 7

3․ Երբ կանգառում ավտոբուսից իջավ 7 ուղևոր և ավտոբուս բարձրացավ 12 ուղևոր, ավտոբուսում ուղևորների թիվը դարձավ 24։ Քանի՞ ուղևոր կար ավտոբուսում մինչև կանգառ։ 
24-12=12

12+7=19

4  Գնացքը երկու օրում անցավ 1255կմ ճանապարհ։ Երկրորդ օրն այն անցավ 25կմ-ով պակաս ճանապարհ, քան անցել էր առաջին օրը։ Որքա՞ն ճանապարհ է անցել գնացքը երկրորդ օրը։

Տնային առաջադրանքներ.

1 Կատարի՛ր գումարում և արդյունքը ստուգի՛ր հանումով

672+672=1344

+  2Ստուգում՝    1 3 4 4
    6 7 2       6 7 2
   1 3

 4       6 7 2

9182+98=9280

+  9 1 8 2Ստուգում՝    9 2 8 0
     9 8        9 8
   9 2

 0      9 1 8 2

1487+561=2048

+  1 4 8 7Ստուգում՝    2 0 4 8
    5 6 1       5 6 1
   2 0
4
 8      1 4 8 7

89621+3810=93431

+  8 9 6 2 1Ստուգում՝   9 3 4
3
 1
    3 8 1 0      3 8 1 0
   9 3 4 3
1
     8 9 6 2 1

2 Երկու օրում Գայանեն վաճառեց 240կգ վարունգ։ Առաջին օրը նա վաճառեց 20կգ ավելի, քան երկրորդ օրը։ Հաշվի՛ր, թե որքան է կազմում երկրորդ օրվա վաճառքի գումարը, եթե առաջին օրվանը կազմում է 10400դրամ։