Պարապունք 14

Բազմապատկում։ Բազմանիշ թվի բազմապատկումը երկնիշ և եռանիշ թվերով

Նախ  վերհիշենք, թե ինչպես ենք բազմանիշ թիվը բազմապատկում միանիշ թվով՝

     
x643 
   3 
1929 
     

Այժմ բազմանիշ  թիվը  բազմապատկենք երկնիշ   թվով:

Թիվը  երկնիշ  թվով՝ բազմապատկելիս  սյունակաձև  գրելու  դեպքում  նախ այն  բազմապատկում   ենք  միավորով,  արդյունքը գրում ենք գծից ներքև 1-ին տողում, ապա  տասնավորով, որի  արդյունքը  գրում ենք  երկրոդ տողում  1 նիշ խորքից, և արդյունքները գումարում ենք այնպես,  ինչպես  այս  օրինակներում՝

 x456 
   65 
+2280 
2736  
29640 
      

Այժմ    բազմանիշ   թիվը   բազմապատկենք  եռանիշ  թվով:

Թիվը  եռանիշ  թվով   բազմապատկելիս  սյունակաձև  գրելու դեպքում  նախ այն բազմապատկում ենք միավորով, արդյունքը գրում ենք գծից ներքև 1-ին տողում, ապա տասնավորով, որի  արդյունքը  գրում ենք  երկրոդ տողում  1 նիշ խորքից, հետո հարյուրավորով, որի արդյունքը գրում ենք երրորդ տողում 2 նիշ  խորքից և արդյունքները գումարում ենք այնպես, ինչպես օրինակում՝

 x5462  
   123  
+16386  
10924   
5462    
671826  
        

1 Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը։

678×5=3390

     
x678 
   5 
 3 3 9 0 
     

1240×3=3720

      
x1240 
    3 
  3 7 2 0 
      

585×55=32175

 x 585 
    55 
+  2 9 2 5 
  2 9 2 5  
  3 2 1 7 5 
       

548×66=36168

 x 548 
    66 
+  3 2 8 8 
  3 2 8 8  
  3 6 1 6 8 
       

828×882=730296

         
 x  828  
    882  
+   1 5 6  
   6 6 2 4   
  6 6 2 4    
  7 3 0 2 9 6  
         

625×304=190000

          
 x   625  
     304  
+    2 5 0 0  
     0 0 0   
   1 8 7 5    
   1 9 0 0 0 0  
          

8624×126

          
 x  8624  
     126  
+   5 1 7 4 4  
   1 7 2 4 8   
   8 6 2 4    
  1 0 8 6 6 2 4  
          

2․ Եթե Կարենի մտապահած թվի կրկնապատիկից հանենք 14 և արդյունքը բաժանենք 5-ի, կստանանք 60։ Ո՞ր թիվն է մտապահել Կարենը։

Տնային առաջադրանքներ.

1․ Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը։

174×5=870

     
x174 
   5 
  8 7 0 
     

336×6=2016

      
x 336 
    6 
  2 0 1 6 
      

466×24=11184

 x 466 
    24 
+  1 8 6 4 
   9 3 2  
  1 1 1 8 
       

555×555=308025

          
 x   555  
     555  
+    2 7 7 5  
    2 7 7 5   
   2 7 7 5    
   3 0 8 0 2 5  
          

642×704=451968

          
 x   642  
     704  
+    2 5 6 8  
     0 0 0   
   4 4 9 4    
   4 5 1 9 6 8  
          

1932×126=243432

          
 x  1932  
     126  
+   1 1 5 9 2  
    3 8 6 4   
   1 9 3 2    
   2 4 3 4 3 2  
          

2․ Եթե Դավիթի  մտապահած  թվին ավելացնենք 2 և ստացված  գումարը փոքրացնենք 5 անգամ, ապա կստանանք 34։ Գտե՛ք Դավիթի մտապահված թիվը։

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s